Auskünfte zu Hermann Johannes Ehrbar
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hermann Johannes Ehrbar
Publikationsnummer: HR02-1005061006, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Heka-Verwaltungs AG, in Zug, CHE-102.428.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2011, S.0, Publ. 6245364).
Firma neu:
Heka-Verwaltungs AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Hermann, von Urnäsch, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6245364, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Heka-Verwaltungs AG, in Zug, CH-170.3.000.701-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2010, S. 19, Publ. 5850732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Dr. Werner, von Wildhaus, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Hermann, von Urnäsch, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ehrbar-Martin, Erika, von Urnäsch, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4189626, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Heka-Immobilien AG, in Zug, CH-170.3.000.701-2, Erstellung von Wohn- und Geschäftshausbauten und Verwaltung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 28.07.2003, S. 15, Publ. 1103684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Jakob, von Uster, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Hermann, von Urnäsch, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Dr. Werner, von Wildhaus, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.