Auskünfte zu Jan Mikael Egloff
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jan Mikael Egloff
Publikationsnummer: HR02-1004969630, Handelsregister-Amt Bern, (36)
MonkeyTribe GmbH, in Köniz, CHE-334.439.855, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004728110).
Statutenänderung:
20.08.2020.
Firma neu:
Makobo GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, Jan Mikael, von Winterthur, in Ins, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Podzorski, Joël, von Zürich, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Vergères, Ludovic Gaël, von Conthey, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR01-1004728110, Handelsregister-Amt Bern, (36)
MonkeyTribe GmbH, in Köniz, CHE-334.439.855, Gartenstadtstrasse 7, 3098 Köniz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.09.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Sport, Fitness und Gesundheit. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Durchführung von Coachings, Trainings, Workshops und Reisen sowie den Handel mit Waren in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 25.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Egloff, Jan Mikael, von Winterthur, in Ins, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Podzorski, Joël, von Zürich, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vergères, Ludovic Gaël, von Conthey, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.