Auskünfte zu Beat Eberle
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Beat Eberle
Publikationsnummer: 4684666, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Stiftung Einsiedler Kreuzweg, in Einsiedeln, CH-130.7.002.954-2, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2003, S. 12, Publ. 988940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Beat, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Wolfgang, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4287270, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Weinhandlung Paracelsus GmbH, in Einsiedeln, CH-130.0.007.779-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.1995, S. 4596).
Statutenänderung:
26.11.2007.
Domizil neu:
bei Peter Eberle, Luegetenstrasse 13, 8840 Einsiedeln.
Zweck neu:
Handel mit Weinen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften eingehen.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter per Brief oder Telefax. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Beat, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birchler, Pius, von Einsiedeln, in Egg SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--];
Schönbächler, Walter, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--];
Schönbächler, Patrick, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Publikationsnummer: 3685570, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Stiftung Chärnehus, in Einsiedeln, CH-130.0.004.207-6, Unterhalt des 'Chärnehus', Stiftung (SHAB Nr. 234 vom 02.12.1996, S. 7432).
Domizil neu:
bei Hans-Peter Kälin, Eisenbahnstrasse 19, 8840 Einsiedeln.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oechslin, Markus, von Einsiedeln, in Egg SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Beat, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clough, Susanne, von Deutschland, in Einsiedeln, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Hans Peter, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruhstaller, Rita, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Daniel, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.