Auskünfte zu Gilbert Dubosson
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gilbert Dubosson
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005890395, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
ELECTRICITE M.U.D. Troistorrents Sàrl, à Troistorrents, CHE-109.408.750, société à responsabilité limitée (No. FOSC 32 du 17.02.2020, Publ. 1004832110).
Nouvelle adresse:
Chemin de Cheseaux 1, 1872 Troistorrents.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dubosson, Gilbert, de Troistorrents, à Troistorrents, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 7'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Udressy, Frédéric, de Troistorrents, à Troistorrents, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 7'000.00 [précédemment: président des gérants, avec signature collective à deux, sans part sociale].
Publikationsnummer: 903288, Handelsregister-Amt Wallis
ELECTRICITE M.U.D. Sàrl, à Troistorrents, installations électriques, téléphoniques, informatiques et télévisuelle, etc... (FOSC no 237 du 06.12.2001, p. 9611).
Modification des statuts:
5.03.2003. Statuts également modifiés sur un point non soumis à publication.
Personne et signature radiée:
Mariéthoz, Serge, de Nendaz, à Les Giettes (Monthey), associé et gérant, avec signature collective à deux avec Frédéric Udressy, pour une part sociale de CHF 7'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Udressy, Frédéric, de Troistorrents, à Martigny, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 14'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 7'000.--];
Dubosson, Gilbert, de Troistorrents, à Troistorrents, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 7'000.-- [précédemment: avec signature collective à deux avec Frédéric Udressy].
Handelsregister-Amt Wallis
ELECTRICITE M.U.D. Sàrl, à Troistorrents, route du Village 11, 1872 Troistorrents, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
28.11.2001.
But:
projets, études et réalisations de toutes installations électriques, téléphoniques, informatiques et télévisuelles;
établissement de lignes aériennes, souterraines, basse tension;
achat, vente, location d'appareils ménagers;
toutes opérations convergentes à ses buts, y compris immobilières.
Capital social:
CHF 21'000.
Organe de publication:
FOSC. Capital social entièrement libéré.
Personnes inscrites:
Udressy, Frédéric, de Troistorrents, à Martigny, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 7'000;
Dubosson, Gilbert, de Troistorrents, à Troistorrents, associé et gérant, avec signature collective à deux avec Frédéric Udressy, pour une part sociale de CHF 7'000;
Mariéthoz, Serge, de Nendaz, à Les Giettes (Monthey), associé et gérant, avec signature collective à deux avec Frédéric Udressy, pour une part sociale de CHF 7'000.