Auskünfte zu Christoph Dreier
Einträge zum Namen Christoph Dreier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Dreier
Publikationsnummer: HR02-1006132353, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
RESO Liegenschaften AG, in Solothurn, CHE-135.002.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2021, Publ. 1005312371).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber, Urs, von Deitingen, in Biberist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann, Urs, von Rüttenen, in Rüttenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreier, Christoph, von Witterswil, in Riedholz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6052088, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Milch- und Landwirtschaftliche Genossenschaft Metzerlen, in Metzerlen-Mariastein, CH-247.5.000.021-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2006, S. 11, Publ. 3177224).
Statutenänderung:
26.05.2010.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Anschlag oder mittels Brief oder Zirkular. Mit Erklärung vom 28.09.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamber, Josef, von Metzerlen-Mariastein, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreier, Christoph, von Witterswil, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dominik, von Metzerlen-Mariastein, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Meier-Meyer, Dominik, Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier, René, von Metzerlen-Mariastein, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3177224, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Milch- und Landwirtschaftliche Genossenschaft Metzerlen, in Metzerlen-Mariastein, CH-247.5.000.021-2, Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Interessen ihrer Mitglieder durch das Mittel der genossenschaftlichen Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2004, S. 9, Publ. 2401620).
Statutenänderung:
10.06.2005.
Domizil neu:
bei Martin Emmenegger-Schuler, Challstrasse 5, 4116 Metzerlen.
Zweck neu:
Wirtschaftlicher Ertrag durch bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch;
Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder;
Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung/Ortseinwohner von Metzerlen mit Milch und übrigen Frischprodukten;
Förderung der Qualitätsproduktion der Milch;
bestmögliche Vermietung der genossenschaftseigenen Liegenschaften.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Nachschusspflicht: ohne] [gestrichen: Haftung: persönliche].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renz-Menth, Eduard, von Metzerlen-Mariastein, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaffter-Koller, Kurt jun., von Metzerlen-Mariastein, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreier-Arnold, Otto, von Witterswil, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Marin, von Metzerlen-Mariastein, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erb-Gschwind, Christian, von Metzerlen-Mariastein, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger-Schuler, Martin, von Schüpfheim, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamber, Josef, von Metzerlen-Mariastein, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dreier, Christoph, von Witterswil, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier-Meyer, Dominik, von Metzerlen-Mariastein, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oser, Thomas, von Schönenbuch, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.