Auskünfte zu Markus Dreher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Dreher
Publikationsnummer: HR02-1005423896, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Markus Dreher GmbH, in Wollerau, CHE-106.821.875, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, S.0, Publ. 6966524).
Statutenänderung:
03.03.2022.
Firma neu:
Dreher GmbH.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Leutschenrain 9, 8807 Freienbach.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreher, Markus, von Altendorf, in Bäch SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solenthaler, Dan Patrick, von Urnäsch, in Freienbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Solenthaler-Dreher, Nadja, von Altendorf, in Freienbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 6956392, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Markus Dreher GmbH, in Wollerau, CH-130.0.012.175-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2001, S. 3295).
Statutenänderung:
12.11.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Installations- und Wartungsunternehmens für Ventilations- und Klimaanlagen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Gesellschaften kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung vom 12.11.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreher, Esther, von Altendorf, in Bäch SZ, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreher, Markus, von Altendorf, in Bäch SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00].