Auskünfte zu Teresa Dominiaci
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Teresa Dominiaci
Publikationsnummer: 1210103, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
elrada GmbH, in Widnau, CH-217.0.540.172-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7205538).
Statutenänderung:
03.10.2013.
Firma neu:
in session design GmbH.
Sitz neu:
St. Margrethen.
Domizil neu:
Kirchstrasse 34, 9430 St. Margrethen.
Zweck neu:
Erstellung von Websites, grafischen Gestaltungen und Printmedien, Handel im Informatikbereich, Franchising, kommerzielle Verwertung von Patenten und Lizenzen sowie Support, Beratung und Schulung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dominiaci, Teresa, italienische Staatsangehörige, in Widnau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iyigün, Yasin, türkischer Staatsangehöriger, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 7205538, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
elrada GmbH, in Rüthi SG, CH-217.0.540.172-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 11.10.2012, Publ. 6885640).
Statutenänderung:
21.05.2013.
Sitz neu:
Widnau.
Domizil neu:
Diepoldsauerstrasse 33a, 9443 Widnau.
Zweck neu:
Erstellung von Websites, Handel im Informatikbereich, Franchising, Kommerzielle Verwertung von Patenten, Lizenzen und Support sowie Beratung und Schulung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gomez, Andres, spanischer Staatsangehöriger, in Au SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gomez Diaz, Juan, spanischer Staatsangehöriger, in Balzers (LI), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dominiaci, Teresa, italienische Staatsangehörige, in Widnau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.