Auskünfte zu Remo Yves Dobler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Remo Yves Dobler
Publikationsnummer: 1462175, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Intercorp Holding AG, in Wollerau, CHE-112.767.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2011, S. 15, Publ. 5988282).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winterleitner, Horst, von Oetwil an der Limmat, in Sennhof (Winterthur), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dobler, Remo, von Appenzell, in Sennhof (Winterthur), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1219973, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung NOIVA, in Winterthur, CHE-116.072.508, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 29, Publ. 5926156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobler, Remo, von Appenzell, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pro Finance International Wirtschaftsprüfung und Treuhand AG, Schaan (LI), Zweigniederlassung Zürich (CH-020.9.003.277-6), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Convisa Revisions AG (CH-130.9.013.223-8), in Pfäffikon, Revisionsstelle;
Augstburger, Ernst, von Konolfingen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5988282, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Intercorp Holding AG, bisher in Frauenfeld, CH-440.3.018.904-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S. 24, Publ. 5125800).
Gründungsstatuten:
14.02.2006.
Statutenänderung:
08.10.2010.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Roosstrasse 23, 8832 Wollerau.
Zweck:
Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentumg erwerben, belasten, veräussern und verwalten und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
10 Namenaktien zu CHF 10'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung vom 25.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allied Finance Trust AG (CH-020.3.024.103-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Tobias, von Wald ZH, in Gundetswil (Bertschikon), mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Winterleitner, Horst, von Oetwil an der Limmat, in Sennhof (Winterthur), mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Kunz, Andreas, von Wald ZH, in Gundetswil (Bertschikon), Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Kunz, Elsbeth, von Wald ZH, in Gundetswil (Bertschikon), Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Kunz, Sereina, von Wald ZH, in Gundetswil (Bertschikon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Dobler, Remo, von Appenzell, in Sennhof (Winterthur), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher).