Auskünfte zu Anna Doberer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Anna Doberer
Publikationsnummer: 6967226, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Labor Veritas AG, in Zürich, CH-020.3.025.184-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, Publ. 6587368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doberer, Anna, österreichische Staatsangehörige, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5940568, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Labor Veritas AG, in Zürich, CH-020.3.025.184-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2010, S. 26, Publ. 5547370).
Statutenänderung:
06.12.2010.
Aktienkapital neu:
CHF 420'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 420'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Aktien neu:
420 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.12.2010 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 120'000.00 verrechnet, wofür 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhans, Dieter, von Burgdorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Budliger Treuhand AG];
Doberer, Anna, österreichische Staatsangehörige, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich].
Publikationsnummer: 5547370, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Labor Veritas AG, in Zürich, CH-020.3.025.184-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S. 47, Publ. 5111874).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doberer, Anna, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.