Auskünfte zu Andrea Ruth Dinevski
Neueste SHAB-Meldungen: Andrea Ruth Dinevski
Publikationsnummer: 6579712, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
naturinvest gmbh, in Hausen am Albis, CH-020.4.038.456-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2008, S. 20, Publ. 4627964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichenbach, Christian Johann, von Lauenen, in Hausen am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dinevski, Andrea Ruth, von Langnau am Albis, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
VZ Vermögenszentrum AG, Zweigniederlassung Bern, in Bern, Spitalgasse 33, 3011 Bern, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
VZ Vermögenszentrum AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zürich.
Statuten Hauptsitz:
[07.11.1997].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
02.11.1992.
Zweck Hauptsitz:
Beratung von Privat- und Firmenkunden bezüglich Geldanlagen, Krediten, Hypotheken, Versicherungen und Rechtsfragen sowie Vermögensverwaltung für Privat- und Firmenkunden gegen Honorar, Vermittlung von Versicherungsverträgen, Krediten und anderen Finanzprodukten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Eingetragene Personen:
Reinhart, Matthias, von Winterthur, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Dinevski, Andrea, von Langnau am Albis, in Zürich, Direktorin und Leiterin der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Philipp, von Etziken, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller Wetzel, Mirjam, von Trimbach, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Thomas, von Unterbözberg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
VZ Vermögenszentrum AG, in Zürich, Beratung von Privat- und Firmenkunden bezüglich Geldanlagen, Krediten, Hypotheken, Versicherungen und Rechtsfragen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 19.11.1997, S. 8383).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dinevski, Andrea, von Langnau am Albis, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Werner, von Uster, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer];
Stocker, Peter, von Winterthur, in Rüschlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurnherr, Stefan, von Hofstetten bei Elgg, in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.