Auskünfte zu Johannes Denzlinger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Johannes Denzlinger
Publikationsnummer: 1044817, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
CforC GmbH, in Wetzikon ZH, CH-320.4.067.678-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2012, Publ. 6691078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denzlinger, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Le Clerjus (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Claus Jacob, von Pfäffikon, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 175 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 7216558, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Prestigedom GmbH, in Zug, CH-290.4.013.784-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, Publ. 6997170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denzlinger, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jochim, Ralph Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Bas (FR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 6997170, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Pizzeria Rebstock GmbH, bisher in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.4.013.784-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S. 17, Publ. 5064714).
Gründungsstatuten:
08.03.2001.
Statutenänderung:
19.10.2012.
Firma neu:
Prestigedom GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Pius M. Huber, Baarerstrasse 34, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet von Immobilien, insbesondere Vermittlung, Beratung, Vermarktung, Kauf und Verkauf, Bewirtschaftung und Verwaltung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Bestimmung über die Abtretungsmodalitäten ist aufgehoben. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Elena, von Romoos, in Neuhausen am Rheinfall, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Balmer-Weibel, Stefanie, von Romoos, in Neuhausen am Rheinfall, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jochim, Ralph Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Bas (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Denzlinger, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Patera, Flavio, von Thalwil, in Grüningen, Direktor, mit Einzelunterschrift.