Auskünfte zu Rudolf Karl Denecke
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rudolf Karl Denecke
Publikationsnummer: HR02-1004648709, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
OPTIMAL Dienstleistungen GmbH, in Zürich, CHE-113.504.500, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2009, S.26, Publ. 5371374).
Statutenänderung:
17.04.2019.
Firma neu:
Optimal Dienstleistungen GmbH.
Domizil neu:
Landhusweg 6, 8052 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Maler-, Reinigungs- sowie Transport-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denecke, Rudolf, von Glarus, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Denecke, Jan, von Glarus, in Urdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mustafa-Uka, Mehmet, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3206155, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gerber Malergeschäft GmbH, in Fällanden, CHE-144.244.714, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2016, Publ. 2773081).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denecke, Rudolf, von Glarus, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mustafa-Uka, Mehmet, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publikationsnummer: 2282867, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
IO-ENERGIES AG, in Schenkon, CHE-114.421.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2015, Publ. 2208089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denecke, Rudolf, von Glarus, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.