Auskünfte zu Christian Dellsperger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Dellsperger
Publikationsnummer: 4022869, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Dellsperger AG Storen und Metallbau, in Bern, CHE-109.453.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2016, Publ. 3079713).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dellsperger-Imhof, Heidi, von Vechigen, in Köniz, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dellsperger, Christian, von Vechigen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dellsperger, Jürg, von Vechigen, in Köniz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3079713, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Dellsperger AG Storen und Metallbau, in Bern, CHE-109.453.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2015, Publ. 2410221).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dellsperger, Urs, von Vechigen, in Köniz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Dellsperger, Christian, von Vechigen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dellsperger-Binggeli, Christine, von Vechigen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Dellsperger AG Storen und Metallbau, in Bern, Wangenstrasse 115, 3018 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.04.2002.
Zweck:
Herstellung und Montage von sowie Handel mit Storen und Metallbauteilen aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, halten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
9'000 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 10.-- und 4'100 Namenstammaktien zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Christian Dellsperger', in Bern, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 29.4.2002 und Übernahmebilanz per 31.12.2001 mit Aktiven von CHF 2'310'707.26 (inklusive Grundstücke Bern-Grundbuchblatt Nr. 4681 Kreis VI und 4182 Kreis VI) und Passiven von CHF 1'421'902.64, zum Preis von CHF 888'804.62, wofür 9'000 voll liberierte Namenstimmrechtsaktien zu CHF 10.-- und 4'100 voll liberierte Namenstammaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 388'804.62 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
gewöhnliche Briefe an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Dellsperger, Christian, von Vechigen, in Köniz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dellsperger-Imhof, Heidi, von Vechigen, in Köniz, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dellsperger, Jürg, von Vechigen, in Köniz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dellsperger, Urs, von Vechigen, in Köniz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hegg, Thomas, von Münchenbuchsee, in Oberwangen b. Bern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Boschung Treuhand AG, in Zollikofen, Revisionsstelle.