Auskünfte zu Hermanus Wilhelmus Maria de Beijer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hermanus Wilhelmus Maria de Beijer
Publikationsnummer: HR02-1005417990, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Rheinstadt Schiffahrts AG, in Basel, CHE-108.814.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004520004).
Firma neu:
Rheinstadt Schiffahrts AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Beijer, Hermanus Wilhelmus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Arnhem (NL), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoffel, Roland, von Basel, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 976783, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Rheinstadt Schiffahrts AG, in Basel, CH-270.3.004.721-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7029308).
Domizil neu:
c/o BDO AG, Münchensteinerstr. 43, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peier, Rudolf, von Lostorf, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Beijer, Hermanus Wilhelmus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Arnhem (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stoffel, Roland, von Basel, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6975714, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Rheinstadt Schiffahrts AG, in Basel, CH-270.3.004.721-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2005, S. 5, Publ. 2764884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grieshaber, Irmgard, von Oberwil BL, in Basel, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Beijer, Hermanus Wilhelmus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Arnhem (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.