Auskünfte zu Michel Cretton
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Michel Cretton
Publikationsnummer: 3727128, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
e+h Services AG, in Däniken, CH-249.3.000.863-0, Erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Warenbeschaffung, Logistik und Marketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2006, S. 13, Publ. 3190744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cretton, Michel, von Charrat, in Wohlenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 3563524, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
E + H Silenos GmbH, in Däniken, CH-249.4.003.381-5, Beteiligung an und Investitionen in Unternehmen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2006, S. 12, Publ. 3243242).
Statutenänderung:
18.09.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cretton, Michel, von Charrat, in Kölliken, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
E + H Silenos GmbH, in Däniken, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 36'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--];
Schenkel-Jau, Nelly, von Heimiswil und Seeberg, in Niederbipp, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 3243242, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
E + H Silenos GmbH, in Däniken, CH-249.4.003.381-5, Beteiligung an und Investitionen in Unternehmen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2002, S. 12, Publ. 716226).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Adrian, von Rüti bei Lyssach, in Reinach AG, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cretton, Michel, von Charrat, in Kölliken, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: in Wohlenschwil];
Uebelhardt, Fritz, von Zürich, in Oberlunkhofen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: in Bergdietikon];
E + H Silenos GmbH, in Däniken, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Schenkel-Jau, Nelly, von Heimiswil und Seeberg, in Niederbipp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: Jau, Nelly, von Heimiswil].