Auskünfte zu Fiona Ingeborg Corrigan
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fiona Ingeborg Corrigan
Publikationsnummer: 2870340, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Cephyr Energy Solutions GmbH, in Zürich, CH-020.4.024.022-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2004, S. 25, Publ. 2603780).
Statutenänderung:
22.04.2005.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.04.2005 und Bilanz per 22.04.2005 mit Aktiven von CHF 104'180.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.-- in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.--.
Firma neu:
Cephyr AG.
Domizil neu:
Aurorastrasse 61, 8032 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Betrieb von Energiesysteme, Beratung bezüglich Energiesysteme und alternative Energiequellen, der Erwerb von und die Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland, die Durchführung von Investitionsprojekten im In- und Ausland, sowie der Handel mit Energie und Ausrüstung für Projekte. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 20'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corrigan, Fiona Ingeborg, von Sennwald, in Bern, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzer, Gabriela, von Winterthur, in Urdorf, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Lundin, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000];
Iggland, Emil, von Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2603780, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Cephyr Energy Solutions GmbH, in Zürich, CH-020.4.024.022-2, Investition und Entwicklung auf dem Gebiet der Energie, insbesondere der erneuerbaren Energien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 25.07.2003, S. 16, Publ. 1101000).
Statutenänderung:
8.12.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Katrin Manuela, von Magden, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lundin, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--];
Corrigan, Fiona Ingeborg, von Sennwald, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Basel].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Cephyr Energy Solutions GmbH, in Zürich, Wildbachstrasse 48, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.09.2001.
Zweck:
Investition und Entwicklung auf dem Gebiet der Energie, insbesondere der erneuerbaren Energien sowie Beratung von und Beteiligung an Entwicklungs- und Investmentgesellschaften auf diesem Gebiet;
kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im Inland beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Lundin, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
Windforce Energy Development Ltd., in London GB, Gesellschafterin, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
Bürgi, Katrin Manuela, von Magden, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Corrigan, Fiona Ingeborg, von Sennwald, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.