Auskünfte zu Laurenz Anton Condrau
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Laurenz Anton Condrau
Publikationsnummer: HR02-1005824527, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wertarbeit GmbH, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-247.962.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754464).
Statutenänderung:
14.08.2023.
Sitz neu:
Gossau (ZH).
Domizil neu:
c/o Lukas Condrau, Rebhaldenstrasse 35, 8625 Gossau ZH.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Condrau, Laurenz Anton, von Disentis/Mustér, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Condrau, Claudia, von Disentis/Mustér, in Rapperswil-Jona, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Condrau, Lukas, von Disentis/Mustér, in Gossau (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Markov, Axinja, deutsche Staatsangehörige, in Gossau (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1004754464, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Wertarbeit GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-247.962.657, Spinnereistrasse 38, 8645 Jona, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.10.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf und allgemeinen Handel von und mit Anlagen, Geräten, Maschinen für gewerbliche, industrielle Nutzung sowie für privaten Einsatz in Immobilien. Erbringen aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.10.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Condrau, Laurenz Anton, von Disentis/Mustér, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Condrau, Claudia, von Disentis/Mustér, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5233288, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MTP Schweisstechnik GmbH, in Gossau ZH, CH-020.4.027.803-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 12.11.2003, S. 16, Publ. 1255794).
Firma neu:
MTP Schweisstechnik GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.06.2009 aufgelöst. Mit Erklärung vom 18.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Condrau, Laurenz Anton, von Disentis/Mustér, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Condrau-Michel, Claudia, von Disentis/Mustér, in Stäfa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].