Auskünfte zu Sandro Cingolani
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sandro Cingolani
Publikationsnummer: HR02-1004911847, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Leda Immobilien GmbH, in Celerina/Schlarigna, CHE-110.493.277, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2010, S.11, Publ. 5589644).
Domizil neu:
c/o Rita Cingolani , Via Nuova 8, 7505 Celerina/Schlarigna.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cingolani, Sandro, von Alto Malcantone, in Celerina/Schlarigna, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cingolani, Rita, von Alto Malcantone, in Alto Malcantone, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 5589644, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Leda Immobilien GmbH, bisher in Morschach, CH-130.4.009.378-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2009, S. 17, Publ. 4984582).
Gründungsstatuten:
16.01.2004.
Statutenänderung:
30.03.2010.
Sitz neu:
Celerina/Schlarigna.
Domizil neu:
c/o Sandro Cingolani, Via Nuova 8, 7505 Celerina/Schlarigna.
Zweck:
Kauf und Verkauf, sowie Verwaltung von Immobilien auf eigene oder fremde Rechnung;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen;
kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 100'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 2.4.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serra, Betina Susana, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00;
Moser, Thomas, von Gaiserwald und Gossau ZH, in Zug, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cingolani, Rita, von Alto Malcantone, in Arosio (Alto Malcantone), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00;
Cingolani, Sandro, von Alto Malcantone, in Celerina/Schlarigna, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.