Auskünfte zu Jacky Lucien Chappuis
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jacky Lucien Chappuis
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004671915, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Jacky Chappuis Sàrl, à Develier, CHE-107.963.437, société à responsabilité limitée (No. FOSC 149 du 04.08.2016, Publ. 2988935).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chappuis-Hauert, Martine Roseline Léa, de Develier, à Develier, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Chappuis, Jacky Lucien, de Develier, à Develier, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Schaffter-Chappuis, Chrystelle Jocelyne Simone, de Develier, à Courfaivre (Haute-Sorne), associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 6651812, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Jacky Chappuis Sàrl, à Develier, CH-670.4.001.252-6, société à responsabilité limitée (No. FOSC 184 du 23.09.2008, p. 10, Publ. 4662600).
Inscription ou modification de personne(s):
Chappuis-Hauert, Martine Roseline Léa, de Develier, à Develier, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Chappuis-Hauert, Martine, associée et gérante avec signature individuelle];
Chappuis, Jacky Lucien, de Develier, à Develier, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Chappuis, Jacky, associé et président des gérants avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 4662600, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Jacky Chappuis Sàrl, à Develier, CH-670.4.001.252-6, Société à responsabilité limitée (FOSC no 158 du 16.08.1996, p. 4943).
Modification des statuts:
3.09.2008. Abrogation, selon les art. 777c al. 2 CO et 628 al. 4 CO, des dispositions statutaires relatives aux apports en nature. [précédemment: Apport des actifs et passifs de 'Jacky Chappuis' pour le prix de CHF 20'000.--, imputés sur le capital social.].
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit ou par courrier électronique. Selon déclaration des gérants du 03.09.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne et signature radiée:
Fiduciaire Simon Kohler SA, Courgenay, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Chappuis, Jacky, de Develier, à Develier, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: associé et gérant, pour une part sociale de CHF 19'000.--];
Chappuis-Hauert, Martine, de Develier, à Develier, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 1'000.--].