Auskünfte zu Antonio Caviglia-Odermatt
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Antonio Caviglia-Odermatt
Publikationsnummer: 5712786, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Antonio Caviglia AG, in Luzern, CH-100.3.005.209-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 9, Publ. 5564870).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 30.06.2010 Aktiven von CHF 338'200.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.-- auf die Caviglia Parts AG, in Luzern (CH-100.3.791.629-7).
Gegenleistung:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caviglia-Odermatt, Antonio, von Dallenwil, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Massafra, Luigi, von Emmen, in Emmen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Publikationsnummer: 5564870, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Antonio Caviglia AG, in Luzern, CH-100.3.005.209-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2006, S. 13, Publ. 3698304).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Massafra, Luigi, von Emmen, in Emmen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter];
Caviglia-Odermatt, Antonio, von Dallenwil, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Züsli Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.011.575-6), Revisionsstelle [bisher: Züsli Treuhand AG, in Luzern].
Publikationsnummer: 970308, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Antonio Caviglia AG, in Luzern, Handel mit, Import und Export von Bedarfsartikeln für die Industrie und das Autogewerbe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2002, S. 7, Publ. 493308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caviglia-Estermann, Tullio, italienischer Staatsangehöriger, in Kriens, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caviglia-Odermatt, Antonio, von Dallenwil, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Massafra, Luigi, von Emmen, in Emmen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].