Auskünfte zu Michiko Carmen Sartor Caminada
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Michiko Carmen Sartor Caminada
Publikationsnummer: 1505633, Handelsregister-Amt Zug, (170)
BACO Ingenieurwesen AG, in Zug, CHE-107.603.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 25, Publ. 5003926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Sartor, Michiko, deutsche Staatsangehörige, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neumeyer-Caminada, Lea, von Lumnezia, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5003926, Handelsregister-Amt Zug, (170)
BACO Ingenieurwesen AG (BACO Engineering Ltd.) (BACO Engeneria SA) (BACO Ingénierie SA), bisher in Küssnacht SZ, CH-170.3.019.182-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2006, S. 13, Publ. 3328952).
Gründungsstatuten:
28.04.1994.
Statutenänderung:
31.03.2009.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chollerstrasse 32, 6304 Zug.
Zweck:
Vertrieb von und Handel mit Geräten für die Transportwirtschaft, wie Kraftfahrzeuge, allgemeine Transportmaschinen, Flugzeuge und Helikopter, Seilbahn- und Seilkranprodukten;
kann Service- und/oder Revisionsarbeiten organisieren und ausführen, immaterielle Güter (Patente) in diesem Bereich halten und verwalten;
betreibt ein weltweit tätiges Ingenieurunternehmen für Beratung und Projekt-Realisierung, insbesondere im Transport- und Infrastrukturbereich;
kann andere Unternehmen beraten, Projektierungen und Expertisen in diesem als auch in verwandten Bereichen erstellen;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada, Lea, von Vrin, in Immensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bollinger & Stocker Treuhand GmbH, in Altdorf UR, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada, Leo, von Vrin, in Küssnacht am Rigi, Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Caminada Sartor, Michiko, deutsche Staatsangehörige, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.