Auskünfte zu Lara Bulgheroni Hailemariam
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lara Bulgheroni Hailemariam
Publikationsnummer: 3021117, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Institut für histologische und zytologische Diagnostik AG Aarau, in Aarau, CHE-109.262.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2015, Publ. 2498569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bulgheroni Hailemariam, Lara, von Iragna, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horcic, Miloslav Jan, von Füllinsdorf, in Meisterschwanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hailemariam, Dr. Seifu, von Iragna, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bergelt, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1594877, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
SLH Holding AG, in Aarau, CHE-113.005.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2007, S. 2, Publ. 4243116).
Statutenänderung:
13.06.2014.
Zweck neu:
Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen;
kann Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.05.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
die TreuhandExperten ag Herisau (CHE-107.074.454), in Herisau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hailemariam, Seifu, von Iragna, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Liestal];
Bulgheroni Hailemariam, Lara, von Iragna, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Liestal].
Publikationsnummer: 6760058, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Institut für histologische und zytologische Diagnostik Aarau, in Aarau, CH-400.3.022.427-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2007, S. 2, Publ. 4243084).
Statutenänderung:
27.06.2012.
Firma neu:
Institut für histologische und zytologische Diagnostik AG Aarau.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Aktiven von CHF 735'135.15 und Passiven von CHF 635'131.15 der erloschenen Einzelunternehmen 'Institut für histologische und zytologische Diagnostig Prof.Dr.med. J. Briner', in Aarau, gemäss Bilanz per 31.01.2001, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hailemariam, Dr. Seifu, von Iragna, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Liestal];
Bulgheroni Hailemariam, Lara, von Iragna, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Liestal].