Auskünfte zu Manfred Bürgisser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Manfred Bürgisser
Publikationsnummer: HR02-1004853333, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
BAG Liegenschaften GmbH, in Eschenbach (SG), CHE-483.118.641, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779515).
Firma neu:
BAG Liegenschaften GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.03.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgisser, Christof Franz, von Jonen, in Rüschlikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Bürgisser, Manfred, von Jonen, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3948477, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bildstöckli AG, in Eschenbach SG, CHE-104.474.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2013, Publ. 7140188).
Domizil neu:
Alte Schmerikonerstrasse 3, 8733 Eschenbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgisser, Manfred, von Jonen, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1890095, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bürgisser AG Schreinerei, in Eschenbach SG, CHE-102.029.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2014, Publ. 1754535).
Statutenänderung:
10.12.2014.
Zweck neu:
Betrieb einer Schreinerei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger + Partner Revisions AG (CHE-102.057.997), in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgisser, Christof, von Jonen, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuhaus SG (Eschenbach SG)];
Bürgisser, Manfred, von Jonen, in St. Gallenkappel (Eschenbach SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuhaus SG (Eschenbach SG)].