Auskünfte zu Susanne Bürgi
Neueste SHAB-Meldungen: Susanne Bürgi
Publikationsnummer: 4551208, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Reitschule Burgdorf GmbH, in Burgdorf, CH-035.4.027.185-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2007, S. 3, Publ. 3986278).
Firma neu:
Reitschule Burgdorf GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.06.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santmann, Werner, von Uster und Männedorf, in Gerzensee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Susanne, von Erlinsbach AG, in Gerzensee, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3986278, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Reitsportzentrum Thun GmbH, bisher in Thun, CH-035.4.027.185-8, Betrieb eines Reitzentrums und Pensionsstalles, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2005, S. 4, Publ. 2766830).
Statutenänderung:
12.06.2007.
Firma neu:
Reitschule Burgdorf GmbH.
Sitz neu:
Burgdorf.
Domizil neu:
Schützenmatte, 3400 Burgdorf.
Zweck neu:
Betrieb einer Reitschule mit Pensionsstall. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmen beteiligen und Grundstücke erwerben und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000 [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Susanne, von Erlinsbach AG, in Gerzensee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000 [bisher: von Erlinsbach, in Gwatt (Thun)];
Santmann, Werner, von Uster und Männedorf, in Gerzensee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gwatt (Thun)].
Publikationsnummer: 2757374, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Reitzentrum Münsingen GmbH, bisher in Münsingen, CH-035.4.027.185-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2002, S. 3, Publ. 485314).
Statutenänderung:
11.03.2005.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
C.F.L. Lohnerstrasse 55, 3645 Gwatt.
Zweck:
Betrieb eines Reitzentrums und Pensionsstalles;
sie kann sich an andern Unternehmen beteiligen und Grundstücke erwerben und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.-- [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Susanne, von Erlinsbach, in Gwatt (Thun), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Münsingen, Gesellschafterin];
Santmann, Werner, von Uster und Männedorf, in Gwatt (Thun), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Münsingen].