Auskünfte zu Karl Bühler
Einträge zum Namen Karl Bühler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Karl Bühler
Publikationsnummer: HR02-1005285746, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
In-Freba AG, in Ebikon, CHE-101.171.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, S.0, Publ. 2401647).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Karl, von Sigriswil, in Hochdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Ehrler, Alois, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nuber-Bösch, Irene, von Luzern, Ebikon und Emmen, in Eschenbach (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3123227, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Bühler Strassen-Baumaschinen-Service AG, bisher in Ebikon, CHE-108.384.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011, Publ. 6459138).
Statutenänderung:
13.10.2016.
Firma neu:
HoffCom AG.
Sitz neu:
Alpnach.
Domizil neu:
Industriestrasse 21, 6055 Alpnach Dorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt internationale Investitionen, den Vertrieb von Mobiltelefonen sowie Beratung im Bereich Kommunikation, Mobilfunk und EDV - Technik. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Unternehmungen errichten, erwerben oder verkaufen, Liegenschaften erwerben, halten, veräussern und vermitteln, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen. Sie kann ferner Darlehen entgegennehmen und gewähren.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigte, von Karl Bühler, von Sigriswil, in Ballwil, seine bisherige Einzelfirma 'Bühler, Strassen-Baumaschinen Service', in Inwil, gemäss einer noch zu erstellenden Bilanz mit sämtlichen Aktiven und dem gesamten Fremdkapital zu einem Maximalpreis von CHF 150'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Karl, von Sigriswil, in Hochdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, Sébastien, von Estavayer-le-Lac, in Laufen-Uhwiesen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Bühler Strassen-Baumaschinen-Service AG, in I n w i l, Reparaturen von sowie Service an Strassenbaumaschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.1999, S. 835).
Domizil neu:
Industrie, 6034 Inwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Karl, von Sigriswil, in Hochdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ballwil].