Auskünfte zu Susi Bucher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Susi Bucher
Publikationsnummer: HR02-1005087412, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Engeler Liegenschaften GmbH, in Frauenfeld, CHE-109.076.926, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2009, S.17, Publ. 4977748).
Statutenänderung:
20.01.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern oder belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 20.06.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Schreinerei Engeler & Co., in Frauenfeld, gemäss Vertrag vom 20.06.2001 und Bilanz per 31.12.2000 mit Aktiven von CHF 901'369.64 und Passiven von CHF 876'816.55 zum Preis von CHF 24'553.09, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 4'553.09 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engeler, Hans, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Bucher, Susi, von Zürich, in Frauenfeld, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Engeler-Suhner, Heidi, von Frauenfeld, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engeler, Jörg, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bucher, Philipp, von Zürich, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Tobias Bucher, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bucher, Tobias, von Zürich, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Philipp Bucher, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3716840, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Engeler Liegenschaften GmbH, in Frauenfeld, CH-440.4.014.602-9, Verwaltung von Liegenschaften, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 18.12.2003, S. 14, Publ. 2038030).
Statutenänderung:
8.12.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engeler, Kurt, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Susi, von Zürich, in Frauenfeld, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.