Auskünfte zu Christof Bucher
Einträge zum Namen Christof Bucher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christof Bucher
Publikationsnummer: 1846567, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Schweinemast Wyden GmbH, in Oberrüti, CHE-110.126.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, Publ. 6182474).
Statutenänderung:
17.10.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Christof, von Kerns, in Sins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Bucher, Paul, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Paul, von Kerns, in Ballwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bucher, Irma, von Kerns und Sins, in Ballwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 1016440, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Schweinemast Wyden GmbH, in Oberrüti, Wydenstrasse 2, 5647 Oberrüti, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.08.2002, 10.04.2003.
Zweck:
Führung eines oder mehrerer Schweinezucht- und Mastbetriebe;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung, gemäss Sachübernahmevertrag vom 31.05.2002 Mastschweine, Futtermittelvorräte und Mobiliar zum Preis von CHF 52'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bucher, Paul, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Bucher, Christof, von Kerns, in Sins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.