Auskünfte zu Muftah Bseikri
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Muftah Bseikri
Publikationsnummer: 4420631, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Taurus Partner GmbH, in Zürich, CHE-113.746.948, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2018, Publ. 4119249).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bseikri, Muftah, von Volketswil, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Babovic, Rajko, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 4119249, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 9'402 vom 08.03.2018 Taurus Partner GmbH, in Zürich, CHE-113.746.948, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018, Publ. 4107391).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bseikri, Muftah, von Volketswil, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 4107391, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
immomio GmbH, bisher in Cham, CHE-113.746.948, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2015, Publ. 2319805).
Statutenänderung:
12.02.2018.
Firma neu:
Taurus Partner GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Dufourstrasse 181, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art sowie die Vermittlung von Immobilien und diesbezüglichen Finanzierungen nebst Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften errichten, erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetzabweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnet, Kurt, von Kriens, in Hünenberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Sutter, Lukas, von Böttstein, in Hedingen, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bseikri, Muftah, von Volketswil, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.