Auskünfte zu Stephan-Ferdinand Brunner
Neueste SHAB-Meldungen: Stephan-Ferdinand Brunner
Publikationsnummer: HR02-1004802769, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Royal Swiss Lace GmbH, in Altstätten, CHE-113.778.256, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2017, S.0, Publ. 3305071).
Firma neu:
Royal Swiss Lace GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Brunner, Stephan-Ferdinand, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Gschwend, Martin, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3305071, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Royal Swiss Lace GmbH, in St. Margrethen, CHE-113.778.256, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2009, S. 13, Publ. 5231798).
Statutenänderung:
11.01.2017.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
c/o Romag Immobilien-Treuhand Martin Gschwend, Blumenweg 2, 9450 Altstätten.
Zweck neu:
Handel mit Textilien und Artikeln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grabher, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Stephan-Ferdinand, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.