Auskünfte zu Christiane Brockmeyer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christiane Brockmeyer
Publikationsnummer: HR02-1005161281, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
VENOVEBE IMMOBILIEN AG, in Romanshorn, CHE-101.005.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, S.0, Publ. 1626739).
Statutenänderung:
07.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brockmeyer, Christiane, deutscher Staatsangehöriger, in Gronau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bad Harzburg (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4639272, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Venovebe Immobilien AG, in Romanshorn, CH-320.3.045.684-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2005, S. 11, Publ. 2967010).
Statutenänderung:
31.07.2008.
Zweck neu:
An- und Verkauf von Immobilien und deren Verwaltung, Erbringung von Treuhanddienstleistungen aller Art, Ausführen von Umbauarbeiten und Renovationen aller Art sowie Beteiligung an anderen Unternehmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brockmeyer, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möller, Henning, von Seengen, in Malans GR (Malans), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Brockmeyer, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Bad Harzburg (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin];
Brockmeyer, Nils, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 948820, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Venovebe Immobilien AG, in Romanshorn, An- und Verkauf von Immobilien usw.. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2001, S. 3569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Thomas Emil, von Herisau, in Heiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Jegge, Balz, von Küsnacht ZH und Sisseln, in Hinterforst (Altstätten), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Adfidor AG, in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüppin, Gisela, von Wangen SZ, in Uttwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Brockmeyer, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Bad Harzburg (D), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Graber Treuhand AG, in Altstätten, Revisionsstelle.