Auskünfte zu Marcus Richard Bratter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marcus Richard Bratter
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005937094, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Verbier Tourisme SA, à Val de Bagnes, CHE-114.782.349, société anonyme (No. FOSC 100 du 25.05.2023, Publ. 1005754168).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Goltz, Bertrand, de Bagnes, à Bagnes, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Bratter, Marcus Richard, de Mellingen, à Verbier (Bagnes), administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Michellod, Florian Maurice, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Bagnes, à Bagnes, membre du conseil d'administration, sans droit de signature];
Michellod, Vincent, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, membre du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: de Bagnes, à Bagnes];
Vaucher, Laurent, de Val-de-Travers, à Val de Bagnes, membre du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: à Bagnes];
Vaudan, Emily, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Wiget, Simon, de Arth, à Val de Bagnes, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: à Anniviers].
Publikationsnummer: HR01-1005187832, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Mont-Blanc Chaperon Rouge SA, à Val de Bagnes, CHE-327.681.204, Chemin de Pra Michaud 1, 1936 Verbier, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
19.04.2021.
But:
La société a pour but le courtage immobilier, gérance d'immeubles, administration de PPE;
toutes autres activités dans le domaine immobilier telles que notamment achat, vente, estimation, promotion et construction, la création, prise de participation, acquisition et courtage de sociétés dans tous domaines. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir, gérer et aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Faits qualifiés:
Reprise de biens envisagée: la société envisage de reprendre pour le prix de CHF 9'500'000.00 les parcelles Nos 476 et 746 sises sur la commune de Val de Bagnes.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par écrit pour les convocations aux assemblées générales et par écrit, fax ou courrier électronique pour les autres communications. Selon déclaration du 19.04.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Besson, Nathalie, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à trois;
Michellod, Maurice, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à trois;
Bratter, Marcus Richard, de Mellingen, à Val de Bagnes, administrateur, avec signature collective à trois.
Publikationsnummer: 3099957, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Ruinettes Gestion SA, à Bagnes, CHE-469.381.688, société anonyme (No. FOSC 104 du 02.06.2014, Publ. 1532379).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Revil, Frank, citoyen français, à Verbier (Bagnes), administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bratter, Marcus Richard, de Mellingen, à Verbier (Bagnes), administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux].