Auskünfte zu Maik Brandes
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Maik Brandes
Publikationsnummer: 1882177, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Teniscaa GmbH, bisher in Olten, CHE-112.417.643, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2014, Publ. 1721721).
Gründungsstatuten:
22.04.2013.
Statutenänderung:
02.12.2014.
Sitz neu:
Oberwil BL.
Domizil neu:
Mühlegasse 2, 4104 Oberwil BL.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Projektierung und Realisierung von Bauten aller Art im Hoch- und Tiefbau als Total- und Generalunternehmer. Sie bezweckt auch den Bau in Haupt- und Nebengewerbe. Des Weiteren bezweckt sie die Führung von Betrieben und Ausführungen von Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie, Unterhalt und Eventmarketing sowie nationaler und internationaler Handel mit Gütern aller Art. Sie bezweckt auch den Betrieb eines Transportunternehmens im generellen Sinne sowie Erbringung von logistischen Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandes, Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Rothrist, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 1721721, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Teniscaa GmbH, in Olten, CHE-112.417.643, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013, Publ. 1116617).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandes, Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Rothrist, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Biedler, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 7181360, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Teniscaa GmbH, in Olten, CH-270.4.014.290-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, S. 0, Publ. 7174836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biedler, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Rothrist, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandes, Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Rothrist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].