Auskünfte zu Eduard Brändli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Eduard Brändli
Publikationsnummer: 6320484, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Laden Genossenschaft Zell-Rämismühle in Liquidation, in Zell ZH, CH-020.5.000.123-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 26, Publ. 5442816). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändli, Eduard, von Wädenswil, in Zell ZH, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5844260, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Brändli Tec GmbH, in Zell ZH, CH-020.4.000.983-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2003, S. 21, Publ. 990618).
Firma neu:
Brändli Tec GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.09.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Gerda Regula, von Wädenswil, in Fehraltorf, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in Winterthur, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Brändli, Eduard, von Wädenswil, in Zell ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5442816, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Laden Genossenschaft Zell-Rämismühle, in Zell ZH, CH-020.5.000.123-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2004, S. 23, Publ. 2063604).
Firma neu:
Laden Genossenschaft Zell-Rämismühle in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Eduard Brändli , Breitistrasse 13, 8487 Zell.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Erwin, von Zell ZH, in Zell ZH, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichmann, Max, von Gommiswald, in Zell ZH, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Josef, von Weesen, in Zell ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Menzi, Katharina, von Filzbach, in Zell ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Obrist, Verena, von Urmein, in Zell ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Eduard, von Wädenswil, in Zell ZH, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huggler, Ernst, von Zell ZH und Hasliberg, in Zell ZH, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Henn, Ralph, von Basel, in Zell ZH, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.