Auskünfte zu Ioan-Eusebiu Botis
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ioan-Eusebiu Botis
Publikationsnummer: HR02-1004886559, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
ROBLO GmbH, bisher in Risch, CHE-115.004.728, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2018, Publ. 1004480293).
Statutenänderung:
05.05.2020.
Sitz neu:
Boningen.
Domizil neu:
Bättelweg 172, 4618 Boningen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Botis, Ioan-Eusebiu, rumänischer Staatsangehöriger, in Boningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oftringen].
Publikationsnummer: HR02-1004553467, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Fix Swiss Bau GmbH, in Aarburg, CHE-190.503.652, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2017, Publ. 3710809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Botis, Ioan-Eusebiu, rumänischer Staatsangehöriger, in Aarburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marku, Valorjan, von Beromünster, in Beromünster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004480293, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Holdener Trade & Invest GmbH, in Risch, CHE-115.004.728, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2016, Publ. 2574777).
Statutenänderung:
02.10.2018.
Firma neu:
ROBLO GmbH.
Zweck neu:
Ausführung sämtlicher Bauarbeiten, insbesondere Aushub-, Schalungstischler-, Eisenleger-, Maurer-, Schreiner-, Gipser-, Maler- und Fassadenarbeiten;
Gartenbau;
Herstellung, Verkauf und Montage von Fenstern;
Kauf und Verkauf von Fahrzeugen aller Art;
Betreibung eines Kosmetikstudios;
Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holdener, Kurt, von Arth, in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Botis, Ioan-Eusebiu, rumänischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.