Auskünfte zu Johan Huibert Mario Boshart
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Johan Huibert Mario Boshart
Publikationsnummer: HR01-1005074652, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Organic start GmbH (Organic start Sàrl) (Organic start Sagl) (Organic start Ltd liab Co), in Wiler bei Utzenstorf, CHE-319.324.699, Stationsweg 6, 3428 Wiler b. Utzenstorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.01.2021.
Zweck:
Herstellung von und Handel mit CBD Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Scholten, Wouter, niederländischer Staatsangehöriger, in Brielle (NL), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Boshart, Johan Huibert Mario, niederländischer Staatsangehöriger, in Wiler b. Utzenstorf (Wiler bei Utzenstorf), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005003534, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Amunt GmbH, in Köniz, CHE-172.495.457, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholten, Wouter, niederländischer Staatsangehöriger, in TK Brielle (NL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Boshart, Johan Huibert Mario, niederländischer Staatsangehöriger, in Thun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffeler, Andreas, von Huttwil, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1004921136, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Amunt GmbH, in Köniz, CHE-172.495.457, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004882908).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffeler, Andreas, von Huttwil, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Scholten, Wouter, niederländischer Staatsangehöriger, in TK Brielle (NL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Boshart, Johan Huibert Mario, niederländischer Staatsangehöriger, in Thun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.