Auskünfte zu Heinz Bitterlin-Häring
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heinz Bitterlin-Häring
Publikationsnummer: HR02-1006091597, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Holzbau Leuthardt AG, in Rümlingen, CHE-106.294.852, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005822064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitterlin-Häring, Heinz, von Rünenberg, in Rünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3447133, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Holzbau Leuthardt AG, in Rümlingen, CHE-106.294.852, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2013, Publ. 7001810).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buess, Christian, von Wenslingen, in Buckten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaad, Andreas, von Lommiswil, in Wintersingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterlin-Häring, Heinz, von Rünenberg, in Rünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Näf, Priska, von Wisen (SO), in Lausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3082391, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Wohnbaugenossenschaft Stockenmatt, in Zeglingen, CHE-100.234.030, Genossenschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.1999).
Firma neu:
Wohnbaugenossenschaft Stockenmatt in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o Sager AG, Zelgliweg 31a, 4492 Tecknau. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.09.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gosteli, Ernst, von Kriechenwil, in Zeglingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterlin-Zubler, Heinz, von Rünenberg, in Rünenberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andrist, Ernst, von Erlenbach im Simmental, in Wenslingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beck, Karl, von Nusshof, in Rünenberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bitterlin-Häring, Heinz, von Rünenberg, in Rünenberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grieder, Hans, von Kilchberg (BL), in Tecknau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Markus, von Menziken, in Tecknau, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Kassier, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].