Auskünfte zu Monika Bigler-Wilhelm
Neueste SHAB-Meldungen: Monika Bigler-Wilhelm
Publikationsnummer: 2685321, Handelsregister-Amt Bern, (36)
hairroomgstaad GmbH, in Saanen, CHE-114.415.939, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2009, Publ. 4947182).
Domizil neu:
Lauenenstrasse 32, Parking Litzi, 3780 Gstaad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeger, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Saanen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigler-Wilhelm, Monika, von Worb, in Saanen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Gstaad (Saanen), mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5392216, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Barproject.ch GmbH, in Saanen, CH-092.4.018.079-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 4, Publ. 4972748).
Domizil neu:
Chalet Papillon, Gschwendmatteweg 19, 3780 Gstaad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigler-Wilhelm, Monika, von Worb, in Gstaad (Saanen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welten, Philipp, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 4972748, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Barproject.ch GmbH, in Saanen, CH-092.4.018.079-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2007, S. 5, Publ. 3785148).
Statutenänderung:
25.03.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigler, Philipp, von Worb, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00];
Bigler-Wilhelm, Monika, von Worb, in Gstaad (Saanen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:Wilhelm, Monika, von Schiers und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].