Auskünfte zu Roberto Bianchera
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roberto Bianchera
Publikationsnummer: 3733113, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Schlittler & Co. AG, in Schwyz, CHE-105.928.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2012, Publ. 6734646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bianchera, Roberto, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
inVersa GmbH (CHE-115.889.984), in Zug, Revisionsstelle [bisher: inVersa GmbH (CH-170.4.009.903-4)];
Pietrantuono, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Neuheim, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 6734646, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
M.M. Fillistorf AG, in Schwyz, CH-020.3.908.770-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 15, Publ. 4929952).
Statutenänderung:
14.06.2012.
Firma neu:
Schlittler & Co. AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Entwicklung, Fabrikation, Import und Grosshandel von Konsumgütern aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und verwerten. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 2.2.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Völkle, Markus, von Gossau SG, in Gersau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Camenzind, Bruno, von Gersau, in Gersau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bianchera, Roberto, von Rapperswil-Jona, in Wagen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steinegger, Claudia, von Lachen, in Weggis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Christian, von Binningen, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nguyen, Thi Ngoc-Cam, von Schwyz, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien;
inVersa GmbH (CH-170.4.009.903-4), in Zug, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4067986, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
J.D. Marketing GmbH, bisher in Jona, CH-320.4.040.483-7, Beratung und Erarbeitung von Marketingkonzepten für die Belieferung von Detail-, Grosshandel und Industrie sowie Handel mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 28.03.1996, S. 1781).
Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bianchera-Dura, Jocelyne, von Rapperswil-Jona, in Wagen (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: von Jona, in Wagen (Jona)];
Bianchera, Roberto, von Rapperswil-Jona, in Wagen (Rapperswil-Jona), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: von Jona, in Wagen (Jona)].