Auskünfte zu René Berz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: René Berz
Publikationsnummer: HR02-1005370735, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Stiftung Alberich Zwyssig, in Wettingen, CHE-110.596.960, Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005119363).
Name neu:
Stiftung Alberich Zwyssig in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 11.11.2021 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Niklaus, von Wettingen, in Würenlos, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berz, René, von Wettingen, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Baumgartner, Dr. Hubert, von Sirnach, in Würenlos, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005338138, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
RB-Tech GmbH, in Wettingen, CHE-112.433.369, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004681274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berz, René, von Wettingen, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berz-Bauser, Manuela, von Basse-Allaine, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: von Buix, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 1275403, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
RB-Tech GmbH, in Wettingen, CHE-112.433.369, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2009, S. 2, Publ. 4922226).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Urs, von Wäldi, in Dietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berz, René, von Wettingen, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].