Auskünfte zu Walter Bernhard
Einträge zum Namen Walter Bernhard
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Bernhard
Publikationsnummer: 3827685, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bernhard Gartenbau AG, in Andwil SG, CHE-105.113.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2017, Publ. 3786063).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Walter, von Pfungen, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3676193, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Walter Bernhard & Co., in Andwil SG, CHE-105.113.557, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2009, S. 14, Publ. 5357184).
Statutenänderung:
21.07.2017.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.07.2017 und Bilanz per 31.01.2017 mit Aktiven von CHF 1'223'393.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'123'393.10 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Bernhard Gartenbau AG.
Zweck neu:
Betrieb eines Gartenbaubetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard-Maier, Walter, von Pfungen, in Thal, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bernhard-Maier, Gertrud genannt Trudy, von Pfungen, in Lachen AR (Walzenhausen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Walter, von Pfungen, in Andwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Geiger Treuhand AG (CHE-101.426.862), in Oberegg, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5627396, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Haffa Kunstrasen AG St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.3.051.392-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2010, S. 13, Publ. 5522774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard, Walter, von Pfungen, in Andwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.