Auskünfte zu Rolf Berner-Wildi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Berner-Wildi
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Personalfürsorgestiftung der Berner AG, in A a r a u , Stiftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.1995, S. 5823).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Berner AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.08.2000 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berner-Wildi, Rolf, von Rupperswil, in Biberstein, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Berner AG Printline, in A a r a u , Handel mit Büroartikeln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.1996, S. 100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berner-Wildi, Rolf, von Rupperswil, in Biberstein, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liniger, Hanspeter, von Wohlen bei Bern, in Rohr AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Liniger-Schmutz, Margaretha, von Wohlen bei Bern, in Rohr AG, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Berner AG, in Aarau, Handel mit Büroartikeln usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.27 vom 2.2.1984 S.385).
Statuten geändert am:
11.12.1995.
Firma neu:
Berner AG Printline.
Zweck neu:
Erbringung von Reprografiedienstleistungen aller Art, Digital Print, Plot- und Kopierservice, Produktionsberatung für Architekten, Planer, Marketing und Werbung, Handel mit Waren aller Art im Bereiche der Reprografieindustrie;
die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten oder verkaufen, andere Gesellschaften oder Einzelfirmen übernehmen oder sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
(Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 27.12.1972 ist aus den Statuten gestrichen worden.).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berner-Wildi, Rolf, von Rupperswil, in Biberstein, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied);
Liniger, Hanspeter, von Wohlen bei Bern, in Rohr AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Visura Treuhand-Gesellschaft, in Aarau, Revisionsstelle.