Auskünfte zu Remo Marco Bernardi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Remo Marco Bernardi
Publikationsnummer: HR02-1005887246, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Firma Chemie-Import AG schweiz. Industrieller, "Impag", Zürich, in Zürich, CHE-109.382.843, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479530).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Firma Chemie-Import AG schweiz. Industrieller, "Impag", Zürich in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.09.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Kaspar, von Uetikon am See, in Küsnacht (ZH), Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernardi, Remo Marco, von Monteceneri, in Gommiswald, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hess, Reto, von Unterägeri, in Arth, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005629179, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Lisoco Holding AG, bisher in Wollerau, CHE-102.012.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2021, Publ. 1005328722).
Statutenänderung:
24.11.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Ernst Inderbitzin, Aabachstrasse 8, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duss, Marlis, von Eschenbach (LU), in Wollerau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Ernst, von Morschach, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernardi, Remo, von Monteceneri, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inderbitzin, Linus, von Morschach, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005416541, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FALCONE Specialities AG, in Regensdorf, CHE-130.968.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Falcone, Sebastiano, von Zürich, in Volketswil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Ernst Albert, von Morschach, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernardi, Remo Marco, von Monteceneri, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Roman, von Safenwil, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].