Auskünfte zu Andreas Marko Jörg Bahrke
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Marko Jörg Bahrke
Publikationsnummer: HR02-1005779182, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Visano GmbH, in Muttenz, CHE-338.068.060, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4372611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bahrke, Andreas Marko Jörg, von Basel, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dill, Thomas, von Arisdorf, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Knobel, Sin, von Altendorf, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straumann, Dominik, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 4372611, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 2'907 vom 11.07.2018. Visano GmbH, in Muttenz, CHE-338.068.060, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4290107).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bahrke, Andreas Marko Jörg, von Basel, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu dreien].
Publikationsnummer: 4290107, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Visano GmbH, in Muttenz, CHE-338.068.060, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3765157).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weisskopf, Claude, von Pratteln, in Pratteln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straumann, Dominik, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knobel, Sin, von Altendorf, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bahrke, Andreas Marko Jörg, von Basel, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00].