Auskünfte zu Sonja Bähler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sonja Bähler
Publikationsnummer: 2211525, Handelsregister-Amt Bern, (36)
KPT Versicherungen AG, in Bern, CHE-103.534.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 31.12.2014, Publ. 1909659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Max, von Appenzell, in Belp, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Sonja, von Ersigen, in Konolfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Picardi, Mirco, italienischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Franziska, von Buchegg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2211523, Handelsregister-Amt Bern, (36)
KPT Krankenkasse AG, in Bern, CHE-112.983.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1916817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Max, von Appenzell, in Belp, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Sonja, von Ersigen, in Konolfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Picardi, Mirco, italienischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Franziska, von Buchegg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1916817, Handelsregister-Amt Bern, (36)
KPT Krankenkasse AG, in Bern, CHE-112.983.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1409809).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Agilia Krankenkasse AG, in Malters (CHE-114.358.402), gemäss Fusionsvertrag vom 20.11.2014 und Bilanz per 30.06.2014. Aktiven von CHF 12'657'626.32 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'310'086.16 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Publisana Krankenkasse AG, in Brugg (CHE-415.063.365), gemäss Fusionsvertrag vom 26.11.2014 und Bilanz per 30.06.2014. Aktiven von CHF 7'158'026.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'520'879.26 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spätig, Martin, von Lüscherz, in Wabern (Köniz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Probst, Sandra, von Finsterhennen, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Sonja, von Ersigen, in Konolfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Markus, von Schwarzenburg, in Pieterlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tenisch, Alessandro, von Seehof, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.