Auskünfte zu Beat Augsburger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Beat Augsburger
Publikationsnummer: HR02-1004831408, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Augsburger BauPlan AG, in Sumiswald, CHE-109.836.494, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012, S.0, Publ. 6802990).
Firma neu:
Augsburger BauPlan AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.02.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augsburger, Beat, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4349532, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Dozewa AG, in Sumiswald, CH-053.3.006.218-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2007, S. 4, Publ. 3774434).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Augsburger, Beat, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Bruno, von Sumiswald, in Sumiswald (Wasen im Emmental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flury, Pia, von Lommiswil, in Sumiswald, Sekretärin (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Balz, Edith, von Langnau im Emmental und Emmen, in Sumiswald (Wasen im Emmental), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügli, Jakob, von Sumiswald, in Sumiswald, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2626074, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kramer und Augsburger Architekten AG, in Sumiswald, CH-053.3.016.028-1, Führung eines Architektur- und Immobilientreuhandbüros usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2002, S. 3, Publ. 745118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramer, Manfred, von Sumiswald, in Sumiswald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer-Siegenthaler, Ruth, von Sumiswald, in Sumiswald, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augsburger, Beat, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Augsburger-Kühni, Christine, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].