Auskünfte zu Dragica Arlov
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dragica Arlov
Publikationsnummer: HR02-1004676387, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
D.A. Dame GmbH, in Rafz, CHE-112.655.869, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657649).
Statutenänderung:
28.06.2019.
Firma neu:
Rik Design GmbH.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Zunstrasse 11, 8152 Glattbrugg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Innenausbau und Dekoration, Kosmetik, Tuning und Beschriftungen von Fahrzeugen, Beratungen im Strassenverkehr und das Transportgewerbe, Handel, Reparaturen und Erproben von Fahrzeugen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dame, Gerret Ernst Cai, von Küsnacht (ZH), in Rafz, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Arlov, Dragica, von Uster, in Rafz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plump, Christian, von Tschiertschen-Praden, in Trüllikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004657649, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
D.A. Dame GmbH, in Rafz, CHE-112.655.869, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2015, S.0, Publ. 2273011).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rik Consulting GmbH (CHE-300.397.816), in Opfikon, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dame, Gerret Ernst Cai, von Küsnacht (ZH), in Rafz, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Arlov, Dragica, von Uster, in Rafz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 4844050, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
D.A. Dame GmbH, in Rafz, CH-020.4.032.134-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2005, S. 19, Publ. 3134754).
Statutenänderung:
21.11.2008.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Innenausbau und Dekoration im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 21.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dame, Gerret Ernst Cai, von Küsnacht ZH, in Rafz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Arlov, Dragica, von Uster, in Rafz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].