Auskünfte zu Fernando Arencibia Perez
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fernando Arencibia Perez
Publikationsnummer: 1593557, Handelsregister-Amt Zug, (170)
SANTO DOMINGO INVESTMENTS GmbH, in Zug, CHE-323.929.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013, Publ. 926383).
Statutenänderung:
27.06.2014.
Stammkapital neu:
CHF 90'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin Albert, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Arencibia Perez, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Las Palmas (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CARIBE INVESTMENTS GmbH (CHE-382.455.880), in Zug, Gesellschafterin, mit 900 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: CARIBE INVESTMENTS GmbH (CH-170.4.010.909-3) und mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 1594507, Handelsregister-Amt Zug, (170)
UVERO INVESTMENTS GmbH, in Zug, CHE-115.818.636, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, Publ. 7140928).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arencibia Perez, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Las Palmas (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Guijarro Rodriguez, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinon Garcia, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Santo Domingo (DO), Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
CARIBE INVESTMENTS GmbH (CHE-382.455.880), in Zug, Gesellschafterin, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: CARIBE INVESTMENTS GmbH (CH-170.4.010.909-3)].
Publikationsnummer: 6813944, Handelsregister-Amt Zug, (170)
SANTO DOMINGO INVESTMENTS GmbH, in Zug, CH-170.4.010.915-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2012, Publ. 6585296).
Domizil neu:
Neugasse 7, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Rolf, von Solothurn, in Sins, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Amador Sanchez-Aparicio, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Playa del Carmen (MX), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin Albert, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Gonzalez Ruiz, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Arencibia Perez, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Las Palmas (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.