Auskünfte zu Mevludin Alija
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Mevludin Alija
Publikationsnummer: HR02-1004900612, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Helvetic Holding Group AG, in Zug, CHE-447.494.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alija, Mevludin, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004853141, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Helvetic Holding Group AG, in Zug, CHE-447.494.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2020, Publ. 1004841187).
Domizil neu:
c/o uhuhus KmG, Chamerstrasse 172, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alija, Mevludin, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fazliu, Bashkim, serbischer Staatsangehöriger, in Oberriet (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004661189, Handelsregister-Amt Zug, (170)
e2 construction ag, bisher in Au (SG), CHE-447.494.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2016, Publ. 2871791).
Statutenänderung:
28.05.2019.
Firma neu:
Helvetic Holding Group AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 14, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erwerb, dauerndes Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften und Unternehmungen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hetemi, Shenasi, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fazliu, Bashkim, serbischer Staatsangehöriger, in Oberriet (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alija, Mevludin, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alimi, Luljete, von Moosseedorf, in Oberriet (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jashari, Fitim, serbischer Staatsangehöriger, in Rebstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.