Auskünfte zu Werner Albrecht
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Albrecht
Publikationsnummer: 2048290, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Grize Sanitär AG, in Muri bei Bern, Projektierung und Ausführung von Sanitärinstallationen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2002, S. 2, Publ. 433300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albrecht, Werner, von Visp, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Stefan, von Langnau im Emmental, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Grize Sanitär Service AG, in Muri bei Bern, Projektierung und Ausführung von Sanitärinstallationen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 20.08.1997, S. 6015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albrecht, Werner, von Visp, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grize, Vincent, von Villars-Burquin, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gawaro AG, bisher in Rubigen, Betrieb einer Unternehmung für Rohrleitungsbau und - sanierung, insbesondere im Bereich der Gas- und Wasserversorgung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2001, S. 5906).
Statutenänderung:
15.01.2002.
Sitz neu:
Münchenbuchsee.
Domizil neu:
Industriestrasse 65, 3052 Zollikofen.
Zweck:
Betrieb einer Unternehmung für Rohrleitungsbau und -sanierung, insbesondere im Bereich der Gas- und Wasserversorgung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dialog Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Werner, von Visp, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Eugster, Josef, von Oberegg, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Voyame, Charles, von Bassecourt, in Emmenbrücke, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ittig, Urban, von Ried-Mörel und Bitsch, in Wattenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Treuhand Strasser AG, in Bern, Revisionsstelle.