Auskünfte zu Önder Akgül
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Önder Akgül
Publikationsnummer: 7213928, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BBQ Gastro AG, in Volketswil, CH-170.3.032.876-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2010, S. 22, Publ. 5827076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akgül, Önder, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özmen, Josef, von Rothrist, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6030402, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
my Handy Shop GmbH, in Volketswil, CH-020.4.033.232-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2009, S. 26, Publ. 4982344).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akgül, Önder, von Uster, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Akgül, Gülfirde, türkische Staatsangehörige, in Uster, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wickart, Beat, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Kaknjasevic, Damir, von Rapperswil-Jona, in Rüti ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5827076, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BBQ Gastro AG, bisher in Gebenstorf, CH-170.3.032.876-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2010, S. 2, Publ. 5627858).
Statutenänderung:
24.08.2010.
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
Im Zentrum 18, 8604 Volketswil.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Führen von Restaurationsbetrieben, Handel mit Waren aller Art. Ferner kann die Gesellschaft Wertschriften und Grundstücke aller Art erwerben, verwerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 11.11.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özmen, Josef, von Rothrist, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Akgül, Önder, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.